RESPIRATORY DISEASES AFTER-CARE COMMITTEE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
MAKE GRANTS TO INDIVIDUALS AND ORGANISATIONS FOR THE PURPOSE OF CARING FOR PATIENTS WITH RESPIRATORY DISEASES
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2017
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dinas Kingston Upon Hull
Llywodraethu
- 26 Ebrill 2019: y trosglwyddwyd cronfeydd i 509551 DOVE HOUSE HOSPICE LIMITED
- 02 Hydref 1963: Cofrestrwyd
- 26 Ebrill 2019: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
- THE HULL AFTER CARE COLONY (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.98k | £1.63k | £510 | £1.33k | £136 | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.95k | £11.31k | £7.62k | £913 | £807 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2017 | 14 Gorffennaf 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2016 | 01 Chwefror 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2016 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2015 | 22 Mawrth 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2015 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2014 | 30 Mawrth 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2014 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION DATED 3/5/1918.
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE TREATMENT FOR PERSONS WHO SUFFER OR HAVE SUFFERED FROM TUBEROULOSIS AN TO PROVIDE OR OBTAIN EMPLOYMENT AND HOUSES FOR SUCH PERSONS AND THEIR FAMILIES AND DEPENDANTS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window