FLEXERCISE WLHB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Supporting the training of teachers in Bagot Stack system of exercise to enable them to set up and teach FLexercise classes around the UK.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Yr Alban
Llywodraethu
- 05 Mawrth 1964: Cofrestrwyd
- THE FITNESS LEAGUE (Enw gwaith)
- THE WOMEN'S LEAGUE OF HEALTH AND BEAUTY (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innes Margaret Milne | Cadeirydd | 03 May 2019 |
|
|
||||
Janice Margaret Gronow | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||
Lynne Kathryn Berry | Ymddiriedolwr | 19 November 2022 |
|
|
||||
Anne Elizabeth Stevenson | Ymddiriedolwr | 18 February 2022 |
|
|
||||
Magaret Peggie OBE | Ymddiriedolwr | 30 April 2021 |
|
|
||||
Sally Floyd | Ymddiriedolwr | 18 December 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/03/2020 | 30/03/2021 | 30/03/2022 | 30/03/2023 | 30/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.60k | £62.29k | £48.03k | £54.15k | £58.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £42.60k | £111.66k | £47.88k | £56.49k | £63.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2024 | 16 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2024 | 16 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2023 | 15 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2023 | 15 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2022 | 22 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2022 | 22 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2021 | 12 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2021 | 12 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2020 | 31 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 16/10/1950 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 03/07/1969 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 08/03/1975 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 03/03/1981 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 12/03/1983 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 10/03/1984 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 14/03/1992 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 29/10/1999 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 21/03/2011 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 22 APR 2016 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27 NOV 2016 as amended on 13 Dec 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE ASSOCIATION ARE: (A) TO PROMOTE HEALTH, PHYSICAL FITNESS, EDUCATION AND TRAINING THROUGH THE TEACHING OF THE BAGOT STACK EXERCISE SYSTEM BY MEANS OF HOLDING CLASSES, AND DELIVERY OF LECTURES, EVENTS AND CONFERENCES FOR THE BENEFIT OF THE GENERAL PUBLIC; (B) TO RECRUIT AND TRAIN TEACHERS, TRAINERS AND ASSESSORS TO BE QUALIFIED IN THE BEGOT STACK EXERCISE SYSTEM (C) TO PROVIDE PROFESSIONAL DEVELOPMENT TRAINING AND COURSES FOR TEACHERS AND TRAINERS AND ASSESSORS OF THE BAGOT STACK EXERCISE SYSTEM.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
W L H B
PO Box 6981
BASINGSTOKE
RG24 4GH
- Ffôn:
- 01256327014
- E-bost:
- hello@fl-exercise.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window