ymddiriedolwyr ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS CHESTERFIELD AND NORTH DERBYSHIRE BRANCH
Rhif yr elusen: 226142
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LESLIE WILKINS | Cadeirydd | 24 September 2013 |
|
|
||||
STEPHANIE JANE BALL | Ymddiriedolwr | 18 January 2024 |
|
|
||||
SARAH ELIZABETH WILSON | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|
||||
LISA BRAILSFORD | Ymddiriedolwr | 24 September 2018 |
|
|
||||
MICHAEL MAYALL | Ymddiriedolwr | 22 January 2018 |
|
|
||||
HAROLD ARTHUR WILLIAM PETCH | Ymddiriedolwr | 27 July 2015 |
|
|
||||
SUSAN SHEDDEN | Ymddiriedolwr | 09 March 2015 |
|
|
||||
GEORGINA FRANCIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PETER CASHFORD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.