ymddiriedolwyr RAMSDEN MEMORIAL HALL
Rhif yr elusen: 226170
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anne Rachel Turner | Ymddiriedolwr | 05 April 2023 |
|
|
||||
Katy Monique Jennings | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Sarah Jane Vickery | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Julia Hett | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Neil Michael Vickery | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
John Graham Verity | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Louise-Marie Spackman | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|
||||
Gary Richard Milner-Moore | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Richard Daniel Baker | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
Barbara Chillman | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
Rosalind Danks | Ymddiriedolwr | 01 July 2016 |
|
|
||||
Howard Searle | Ymddiriedolwr | 01 June 1995 |
|
|
||||
Ian Winter | Ymddiriedolwr | 01 June 1989 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.