Hanes ariannol THE CHURCH ARMY
Rhif yr elusen: 226226
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.27m | £6.00m | £6.35m | £6.37m | £6.12m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.05m | £7.18m | £7.63m | £8.72m | £10.02m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £632.00k | £515.00k | £443.00k | £455.00k | £466.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £6.00k | £12.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.41m | £2.25m | £2.79m | £2.83m | £2.32m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £382.00k | £376.00k | £30.00k | £179.00k | £400.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.82m | £2.75m | £2.68m | £2.79m | £2.89m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £635.00k | £586.00k | £575.00k | £502.00k | £467.00k | |
|
Incwm - Arall | £28.00k | £40.00k | £278.00k | £73.00k | £42.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £775.00k | £774.00k | £728.00k | £428.00k | £260.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.66m | £5.75m | £6.46m | £7.42m | £8.48m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.38m | £1.43m | £1.17m | £1.28m | £1.50m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £37.00k | £30.00k | £30.00k | £30.00k | £67.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £24.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £285.00k | £271.00k | £265.00k | £142.00k | £148.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £25.00k | £44.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.