THE CHURCH ARMY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are a mission-focused community of people transforming lives and neighbourhoods through the work of evangelists, staff and volunteers. We are committed to sharing the Christian faith through words and action in a variety of contexts across the British Isles and Ireland. Our evangelists and staff work beyond church buildings among some of the most broken, rejected and hurting people in society.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£7,284,000
Roddion a chymynroddion | £3.24m | |
Weithgareddau elusennol | £3.08m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £434.00k | |
Buddsoddiadau | £462.00k | |
Arall | £61.00k |
Cyfanswm gwariant:
£11,147,000
Codi arian | £1.84m | |
Weithgareddau elusennol | £9.25m | |
Arall | £57.00k |
-£60,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £494,000 o 2 gontract(au) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.89m | |
Gwariant elusennol | £9.25m |
Pobl

194 Gweithwyr
13 Ymddiriedolwyr
560 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£80k i £90k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Ireland
- Yr Alban
Llywodraethu
- 15 Mai 1967: Cofrestrwyd
- 07 Ebrill 2005: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U GWARIO (S.75))
- CHURCH ARMY (Enw gwaith)
- PORTMAN HOUSE TRUST (Enw gwaith)
- THE MARYLEBONE PROJECT (Enw gwaith)
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Arolygiaeth Gofal cymru (CIW)
- Cartrefi Lloegr
- Llywodraeth Cymru (Landloriaid Cymdeithasol A Cymdeithasau Tai)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rt Revd Dr Gulnar Eleanor Francis-Dehqani | Cadeirydd | 07 September 2020 |
|
|
||||||
Rt Rev Andrew James Forster | Ymddiriedolwr | 28 November 2024 |
|
|
||||||
Matthew George Barlow | Ymddiriedolwr | 05 November 2024 |
|
|
||||||
Amy Hayes | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|||||||
Rev Malayil Lukose Varghese Muthalaly | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|
||||||
Mark Kerry Preston | Ymddiriedolwr | 05 October 2023 |
|
|
||||||
Dr Solomon Osagie | Ymddiriedolwr | 18 January 2023 |
|
|
||||||
Patricia Russell | Ymddiriedolwr | 18 January 2023 |
|
|
||||||
Karen Webb | Ymddiriedolwr | 18 January 2023 |
|
|
||||||
Ravi Gidoomal | Ymddiriedolwr | 18 January 2023 |
|
|||||||
Rev Karen West | Ymddiriedolwr | 19 March 2021 |
|
|
||||||
Captain Andrew Payne CA | Ymddiriedolwr | 11 November 2020 |
|
|
||||||
John David Whitfield MA ACA | Ymddiriedolwr | 14 June 2016 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.00m | £6.35m | £6.37m | £6.12m | £7.28m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.18m | £7.63m | £8.72m | £10.02m | £11.15m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £515.00k | £443.00k | £455.00k | £466.00k | £494.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £6.00k | £12.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.25m | £2.79m | £2.83m | £2.32m | £3.24m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £376.00k | £30.00k | £179.00k | £400.00k | £434.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.75m | £2.68m | £2.79m | £2.89m | £3.08m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £586.00k | £575.00k | £502.00k | £467.00k | £462.00k | |
|
Incwm - Arall | £40.00k | £278.00k | £73.00k | £42.00k | £61.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £774.00k | £728.00k | £428.00k | £260.00k | £1.05m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.75m | £6.46m | £7.42m | £8.48m | £9.25m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.43m | £1.17m | £1.28m | £1.50m | £1.84m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £30.00k | £30.00k | £30.00k | £67.00k | £43.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £24.00k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £271.00k | £265.00k | £142.00k | £148.00k | £412.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £25.00k | £44.00k | £57.00k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £8.75m | £8.86m | £20.79m | £8.68m | £8.43m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £20.74m | £21.36m | £8.71m | £16.40m | £12.20m | |
|
Cyfanswm asedau | £1.09m | £1.07m | £1.53m | £1.12m | £1.88m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£259.00k | -£636.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.17m | £1.13m | £1.01m | £619.00k | £830.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 17 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 17 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 16 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 16 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 06 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 06 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 21 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 21 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 5TH JULY 1955, 21ST MAY 1990, 22ND NOVEMBER 2002, 17TH NOVEMBER 2005 AND 27TH NOVEMBER 2008 as amended on 22 Nov 2018
Gwrthrychau elusennol
TO BRING PEOPLE TO A PERSONAL FAITH IN JESUS CHRIST BY (A) PROVIDING TRAINED EVANGELISTS AND LAY AGENTS TO ASSIST THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN RELIGION, (B) PREACHING THE NEED OF CONVERSION, HOLINESS OF LIFE AND CHURCH MEMBERSHIP, (C) RELIEVING POVERTY AND DISTRESS
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- AGNES TENNANT BEQUEST
- AIMEE CONSTANCE ANNE LOWTHER
- ALFRED THOMAS SMITH BEQUEST
- BED ENDOWMENTS FUND I
- BED ENDOWMENTS FUND II
- BED ENDOWMENTS FUND III
- BEQUEST OF JOHN DOCTOR YOUNG
- CAPTAIN A J GRAY TRUST
- CATHERINE SARAH JANE PATTESON HOLIDAY FUND
- CECILIA GRACE CANNON FUND FOR DISABLED SOLDIERS
- CHARLES F OPENSHAW TRUST
- CHARLES JOHN BYRNE BEQUEST
- CONSTANCE E WHITE TRUST
- COURTMOOR HOME OF REST, CROOKHAM
- DONALD BATES CHARITY
- E I M DUNCOMBE ENDOWMENT
- EDGAR FIGGESS BEQUEST
- ELEANOR GODFREY CRITTALL
- ELIZABETH JANE HARTLEY
- FLORENCE LUCY BECKETT BEQUEST
- GEORGE WILLIAM NORTON BEQUEST
- GEORGIANA FRANCES PACKE FUND
- H J WILKINS TRUST
- HERBERT TOBIAS SCHARRER
- J F HOWES BEQUEST
- JAMES LLEWELLYN SHEFFIELD BEQUEST
- JOHN CROSSE'S ALMSHOUSE CHARITY
- JOHN DYER BEQUEST
- LADY SITWELL'S CHARITY
- LORD CHARLES F BRUDENELL-BRUCE BEQUEST
- MAJOR H W ROWDEN'S GIFT
- MISS A G JEWELL BEQUEST
- MISS ANN NEWTON BEQUEST
- MISS CARR ENDOWMENT
- MISS E SCHOFIELD JACKSON BEQUEST
- MISS EDITH DUNNING ENDOWMENT
- MISS ETHEL JULIAN GALE BEQUEST
- MISS EVELYN MURIEL BARNETT FOR THE CHURCH ARMY
- MISS EVELYN MURIEL BARNETT FOR THE CHURCH ARMY
- MISS FLORENCE STRANGER TRUST
- MISS GERTRUDE STEPHENSON FOR THE CHURCH ARMY
- MISS J E LAVERS-SMITH TRUST
- MISS J G WATSON TRUST
- MISS L A HARRIS TRUST
- MISS L I LEGGE BEQUEST
- MISS M K D S LOCKHART TRUST
- MISS MARY ELLEN HEARN
- MR AND MRS A W VIVIAN-NEAL TRUST
- MRS A M HOWE TRUST
- MRS E M L O'HARA BEQUEST
- MRS G HOLT SKINNER TRUST
- MRS HAMILTON COBB TRUST
- MRS MOYLE-STEWART TRUST
- NIGHT SHELTERS (GILES HAWORTH IN MEMORY OF HIS SISTERS ELLEN, DINAH AND ELIZABETH HAWORTH)
- PORTMAN HOUSE
- PROCEEDS OF SALE OF THE CHURCH ARMY HOSTEL, PLYMOUTH
- R G HALL TRUST
- REVEREND JOHN PARRY MORGAN BEQUEST
- ROGER LYON JONES TRUST FUND
- ST MICHAEL'S HOME FOR MOTHERLESS GIRLS
- T W ARMSTRONG BEQUEST
- THE CONSTANCE BEERBOHM FUND
- THE EDWARD AND LILLIAN EMILY BUDGEN (OF EGHAM) TRUST
- THERESA STANSFIELD KENNEDY HOME OF REST FUND
- WILLIAM R J KENTON BED ENDOWMENT FUND
- 15 Mai 1967 : Cofrestrwyd
- 07 Ebrill 2005 : Tynnwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CHURCH ARMY
WILSON CARLILE CENTRE
50 CAVENDISH STREET
SHEFFIELD
S3 7RZ
- Ffôn:
- 03001232113
- E-bost:
- robin.webb@churcharmy.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window