Hanes ariannol MIDDLETON TYAS MEMORIAL HALL TRUST

Rhif yr elusen: 226323
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £13.79k £3.89k £11.35k £10.19k £12.10k
Cyfanswm gwariant £6.42k £5.59k £7.89k £11.12k £15.40k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.55k N/A £4.06k £4.01k £1.10k