Dogfen lywodraethu THE OXFORD GROUP
Rhif yr elusen: 226334
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 01/08/1939 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 01/04/1949 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 01/04/1950 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23/06/2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 21/06/2012 as amended on 16 Feb 2022
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN RELIGION AND IN PARTICULAR BY THE MEANS AND IN ACCORDANCE WITH THE PRINCIPLES OF THE OXFORD GROUP MOVEMENT FOUNDED IN OR ABOUT THE YEAR 1921 BY FRANK NATHAN DANIEL BUCHMAN
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.