ymddiriedolwyr THE OXFORD GROUP
Rhif yr elusen: 226334
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Corcoran | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|
||||
Lul Seyoum | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|
||||
Catherine Boobbyer | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|
||||
Gerald Doherty | Ymddiriedolwr | 29 September 2023 |
|
|
||||
Michael Joseph Patrick Kane | Ymddiriedolwr | 13 May 2022 |
|
|
||||
Archana Maithili Ravindra Rao | Ymddiriedolwr | 16 February 2022 |
|
|
||||
Chetan Halai | Ymddiriedolwr | 16 February 2022 |
|
|
||||
Gordon William Robinson | Ymddiriedolwr | 17 May 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.