Hanes ariannol THE PRITT FUND FOR RELIEF OF LIVERPOOL SOLICITORS AND THEIR DEPENDANTS

Rhif yr elusen: 226421
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £12.33k £14.07k £13.74k £14.03k £80.21k
Cyfanswm gwariant £19.32k £22.35k £25.86k £19.72k £17.96k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A