ymddiriedolwyr THE LOWTON UNITED CHARITY
Rhif yr elusen: 226469
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIS ARCHDALE FREEMAN | Cadeirydd |
|
|
|||||
Sandra Boocock | Ymddiriedolwr | 16 January 2024 |
|
|
||||
Grant Robert Andrew Barr | Ymddiriedolwr | 14 June 2022 |
|
|
||||
Robert Gore | Ymddiriedolwr | 06 August 2019 |
|
|
||||
JOHN NAUGHTON | Ymddiriedolwr | 06 August 2019 |
|
|
||||
JEAN FOX | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|
||||
Avis Hulme | Ymddiriedolwr | 02 March 2016 |
|
|
||||
LINDA MARIANNE GRAHAM | Ymddiriedolwr | 12 March 2015 |
|
|
||||
PAMELA JEAN HAMPSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GILLIAN ELIZABETH DICKINSON | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.