Ymddiriedolwyr ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS BURY OLDHAM AND DISTRICT BRANCH

Rhif yr elusen: 226624
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Diane Peart Cadeirydd 16 June 2016
ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS BURY AND OLDHAM BRANCH CIO
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Suzanne Lunn Ymddiriedolwr 25 June 2024
ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS BURY AND OLDHAM BRANCH CIO
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Karen Jakeman Ymddiriedolwr 31 August 2021
Dim ar gofnod
Sandra Mary Paterson Ymddiriedolwr 17 June 2021
ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS BURY AND OLDHAM BRANCH CIO
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Christopher Peart Ymddiriedolwr 16 June 2016
Dim ar gofnod
David Haigh Ymddiriedolwr 20 April 2013
ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS BURY AND OLDHAM BRANCH CIO
Cofrestrwyd yn ddiweddar