Hanes ariannol THE ROYAL AIR FORCES ASSOCIATION - CORPORATE BODY
Rhif yr elusen: 226686
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.62m | £16.24m | £13.92m | £12.51m | £12.56m | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.72m | £17.21m | £17.24m | £14.35m | £15.91m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £343.00k | £419.33k | £373.77k | £461.71k | £461.71k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.19m | £397.55k | £123 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £9.63m | £9.46m | £5.70m | £5.81m | £1.69m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.95m | £1.53m | £1.48m | £1.60m | £972.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.17m | £4.23m | £5.88m | £4.52m | £6.39m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £809.00k | £1.02m | £864.00k | £577.00k | £662.00k | |
|
Incwm - Arall | £61.00k | £0 | £0 | £0 | £2.84m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.76m | £4.27m | £2.89m | £2.16m | £986.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £10.45m | £12.60m | £14.82m | £12.66m | £13.94m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.22m | £4.21m | £2.14m | £1.66m | £1.97m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £615.00k | £815.00k | £359.00k | £236.00k | £402.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £148.65k | £275.00k | £533.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £176.52k | £119.00k | £118.00k | £122.00k | £14.00k | |
|
Gwariant - Arall | £47.00k | £401.00k | £276.00k | £30.00k | £4.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.