THE ROYAL AIR FORCES ASSOCIATION - CORPORATE BODY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The provision of welfare support to members of the Royal Air Forces community. The Association's welfare activities include the operation of three respite care homes, provision of sheltered housing, assistance for individuals in welfare need, support to the serving RAF through contributions to Contact Houses and Internet Cafes.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£16,231,000
Roddion a chymynroddion | £2.67m | |
Weithgareddau elusennol | £2.67m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £1.00m | |
Buddsoddiadau | £564.00k | |
Arall | £9.32m |
Cyfanswm gwariant:
£17,695,000
Codi arian | £2.08m | |
Weithgareddau elusennol | £15.62m | |
Arall | £0 |
£1,187,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £468,255 o 1 gontract(au) llywodraeth a £300,161 o 8 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £2.08m | |
Gwariant elusennol | £15.62m |
Pobl

395 Gweithwyr
15 Ymddiriedolwyr
6000 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 3 |
£70k i £80k | 2 |
£90k i £100k | 4 |
£100k i £110k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Llety/tai
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
- Awstralia
- Barbados
- Cyprus
- De Affrica
- Ffrainc
- Gerner
- Gibraltar
- Gogledd Iwerddon
- Groeg
- Gwlad Belg
- Hong Kong
- Ireland
- Jersey
- Lwcsembwrg
- Malta
- Norwy
- Sbaen
- Seland Newydd
- Unol Daleithiau
- Ynys Manaw
- Ynysoedd Falkland
- Yr Alban
- Yr Almaen
- Yr Iseldiroedd
- Y Swistir
Llywodraethu
- 20 Hydref 1995: Cofrestrwyd
- 09 Medi 2020: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- RAFA (Enw gwaith)
- THE RAF ASSOCIATION (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air Vice Marshal Alastair Reid | Cadeirydd | 23 October 2022 |
|
|
||||
Air Cdre Lee Turner | Ymddiriedolwr | 19 October 2024 |
|
|
||||
David Ruxton Garrow Forsyth | Ymddiriedolwr | 19 October 2024 |
|
|
||||
Sqn Ldr Micah Aopare | Ymddiriedolwr | 21 February 2024 |
|
|
||||
Sheila Bailey | Ymddiriedolwr | 21 February 2024 |
|
|||||
Flt Lt Simon Arnett | Ymddiriedolwr | 14 October 2023 |
|
|||||
Sally Munday | Ymddiriedolwr | 14 October 2023 |
|
|
||||
Raymond Frank Blunden | Ymddiriedolwr | 23 October 2022 |
|
|
||||
Margaret Greer | Ymddiriedolwr | 23 October 2022 |
|
|
||||
Martin Watkins | Ymddiriedolwr | 23 October 2022 |
|
|||||
Warrant Officer Michelle Rees-Martin | Ymddiriedolwr | 12 May 2019 |
|
|
||||
MARK NEAL | Ymddiriedolwr | 21 February 2018 |
|
|
||||
FIONA BARBER | Ymddiriedolwr | 22 November 2017 |
|
|
||||
Air Marshal Sir Barry Mark North | Ymddiriedolwr | 14 May 2016 |
|
|
||||
Pauline Bearblock | Ymddiriedolwr | 14 May 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.24m | £13.92m | £12.51m | £12.56m | £16.23m | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.21m | £17.24m | £14.35m | £15.91m | £17.70m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £419.33k | £373.77k | £461.71k | £461.71k | £468.26k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.19m | £397.55k | £123 | £300.16k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £9.46m | £5.70m | £5.81m | £1.69m | £2.67m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.53m | £1.48m | £1.60m | £972.00k | £1.00m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.23m | £5.88m | £4.52m | £6.39m | £2.67m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.02m | £864.00k | £577.00k | £662.00k | £564.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £2.84m | £9.32m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £4.27m | £2.89m | £2.16m | £986.00k | £1.36m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £12.60m | £14.82m | £12.66m | £13.94m | £15.62m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.21m | £2.14m | £1.66m | £1.97m | £2.08m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £815.00k | £359.00k | £236.00k | £402.00k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £275.00k | £533.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £119.00k | £118.00k | £122.00k | £14.00k | £619.00k | |
|
Gwariant - Arall | £401.00k | £276.00k | £30.00k | £4.00k | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £8.58m | £8.74m | £7.29m | £6.27m | £24.88m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £26.91m | £22.81m | £25.39m | £21.60m | £2.28m | |
|
Cyfanswm asedau | £4.71m | £5.80m | £5.29m | £3.75m | £4.51m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£430.00k | -£830.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £4.05m | £4.51m | £4.40m | £4.22m | £4.59m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ROYAL CHARTER OF 26/6/96 AMENDED BY SCHEME OF 28/5/97 AND ORDERS OF COUNCIL OF 1/10/97 AND 13/12/2000 AND SCHEME OF 12/4/01 & ORDER OF COUNCIL OF 17/7/03 & CERTIFICATE OF AMENDMENT 06/07/2006
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE, THROUGH THE COMRADESHIP ENGENDERED BY ITS MEMBERS, THE WELFARE BY CHARITABLE MEANS OF ALL SERVING OR FORMER MEMBERS OF OUR AIR FORCES, THEIR SPOUSES AND DEPENDANTS, TOGETHER WITH THE WIDOWS AND WIDOWERS AND DEPENDANTS OF THOSE WHO DIED WHILE SERVING OR SUBSEQUENTLY.
Maes buddion
NATIONAL
Elusennau cysylltiedig
- 20 Hydref 1995 : Cofrestrwyd
- 09 Medi 2020 : Tynnwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Atlas House
41 Wembley Road
Leicester
LE3 1UT
- Ffôn:
- 0800 018 2361
- E-bost:
- enquiries@rafa.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window