Hanes ariannol BRIERLEY HILL AND BROCKMOOR OLD PEOPLE'S WELFARE COMMITTEE

Rhif yr elusen: 226707
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2004 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008
Cyfanswm Incwm Gros £1.68k £0 £0 £0 £0
Cyfanswm gwariant £1.36k £0 £0 £0 £3.22k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A