Hanes ariannol THE GENERAL SERVICE BOARD OF ALCOHOLICS ANONYMOUS (GREAT BRITAIN) LIMITED
Rhif yr elusen: 226745
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.43m | £1.42m | £1.32m | £1.85m | £1.77m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.66m | £1.32m | £1.19m | £1.82m | £1.87m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £6.49k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £748.91k | £911.61k | £827.01k | £1.14m | £940.58k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £633.02k | £438.21k | £457.32k | £671.39k | £785.77k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £44.49k | £42.40k | £33.67k | £37.90k | £43.60k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £30.00k | £6.49k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £41.92k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £938.21k | £0 | £755.20k | £1.01m | £1.04m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £720.36k | £464.13k | £430.30k | £811.29k | £828.16k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £851.02k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.