THE BRITISH HUNGARIAN FELLOWSHIP LIMITED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The aim of the Fellowship was and remains to foster friendship and understanding between the people of Britain and Hungary through the organising of meetings to discuss topics of mutual interest.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2007
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Hwngari
Llywodraethu
- 28 Ebrill 1964: Cofrestrwyd
- 26 Chwefror 2009: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2004 | 30/06/2006 | 30/06/2007 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.74k | £412 | £710 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.01k | £351 | £634 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2007 | 22 Mai 2008 | 22 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2007 | 24 Ebrill 2008 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2006 | 22 Mai 2008 | 388 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2006 | 24 Ebrill 2008 | 360 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2005 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2005 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2004 | 21 Gorffennaf 2005 | 82 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2004 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION DATED 29TH MARCH 1963 AS AMENDED ON THE 6TH DECEMBER 1967
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND FURTHER THE EDUCATION OF THE PEOPLE OF GREAT BRITAIN AND OF HUNGARIANS LIVING IN GREAT BRITAIN BY FOSTERING THE KNOWLEDGE AND APPRECIATION OF THE ARTS OF HUNGARY AND OF THE HUNGARIAN LANGUAGE AND BY FOSTERING AMONG HUNGARIANS LIVING IN GREAT BRITAIN THE KNOWLEDGE AND APPRECIATION OF THE ARTS OF GREAT BRITAIN AND THE ENGLISH LANGUAGE AND TO RELIEVE POVERTY AND SUFFERING AMONG HUNGARIANS IN HUNGARY.
Maes buddion
GREAT BRITAIN AND HUNGARY
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window