THE NATIONAL SWEET PEA SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objects of the society are to disseminate knowledge of sweet peas and other lathyrus species for the public benefit, to encourage, improve and extend the cultivation of these species by means of scientific trials, the holding of exhibitions and displays, by publications and other activities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Canada
- Gogledd Iwerddon
- Japan
- Seland Newydd
- Sweden
- Unol Daleithiau
- Yr Alban
- Yr Iseldiroedd
- Y Swistir
Llywodraethu
- 11 Mawrth 1964: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prof Alison Shreeve | Cadeirydd | 05 March 2022 |
|
|
||||
Jennifer Morgan | Ymddiriedolwr | 25 April 2024 |
|
|
||||
Lawrence Burrell | Ymddiriedolwr | 06 September 2023 |
|
|
||||
Graeme Hollingdale | Ymddiriedolwr | 14 March 2020 |
|
|
||||
Carole Tate | Ymddiriedolwr | 09 March 2019 |
|
|
||||
Philip Johnson | Ymddiriedolwr | 09 March 2019 |
|
|
||||
CAROLINE BALL | Ymddiriedolwr | 19 November 2011 |
|
|
||||
ROGER PARSONS | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £28.74k | £12.76k | £19.61k | £20.37k | £23.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £29.98k | £12.69k | £22.78k | £19.52k | £24.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 06 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 16 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 08 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 03 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 24 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 24 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES REVISED DECEMBER 1954 AND 12 MARCH 1994 AS AMENDED 19 MARCH 2005
Gwrthrychau elusennol
TO DISSEMINATE KNOWLEDGE OF SWEET PEAS AND OTHER LATHYRUS SPECIES, TO ENCOURAGE, IMPROVE AND EXTEND THE CULTIVATION OF THESE FLOWERS BY MEANS OF SCIENTIFIC TRIALS THE HOLDING OF EXHIBITIONS AND DISPLAYS, BY PUBLICATIONS AND OTHER ACTIVITIES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
22 Lime Grove
CHORLEY
PR7 3JA
- Ffôn:
- 07961477137
- E-bost:
- caroletate10@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window