SPENCE'S HOSPITAL CHARITY AT CARLETON IN CRAVEN

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide residences for poor persons who are resident in the parish of Carleton where claims are otherwise equal preference shall be given to the more aged applicant. In default of a suitable applicant resident in Carleton the trustees may appoint a person otherwise qualified who is resident in neighbouring parishes.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Llety/tai
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 18 Hydref 1963: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICHOLAS PAUL CLAYTON-STEAD | Cadeirydd |
|
|
|||||
Rev Kathia Shoesmith | Ymddiriedolwr | 19 September 2023 |
|
|
||||
Sarah Eleanor Jenny Williams | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|
||||
Fiona Steel | Ymddiriedolwr | 12 April 2022 |
|
|
||||
Jamie Churcher | Ymddiriedolwr | 20 March 2018 |
|
|
||||
JOSEPH ANTHONY CULLEN | Ymddiriedolwr | 21 November 2017 |
|
|
||||
Philip Holmes | Ymddiriedolwr | 26 April 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £31.27k | £34.09k | £44.74k | £43.26k | £97.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.77k | £28.18k | £39.26k | £42.44k | £39.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 25 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 25 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 06 Awst 2024 | 98 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 06 Awst 2024 | 98 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 11 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 30 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 20 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 20 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 03 Chwefror 2022 | 279 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 26 Ionawr 2022 | 271 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 25 OCTOBER 1973 AS AMENDED BY SCHEME OF 29 JULY 2004
Gwrthrychau elusennol
A) ADMINISTRATION AND MANAGEMENT OF THE CHARITY. B) FOR THE BENEFIT OF THE ALMSPEOPLE OF THE CHARITY OR ANY OF THEM IN SUCH MANNER AS THE TRUSTEES THINK FIT FROM TIME TO TIME.
Maes buddion
PARISH OF CARLETON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 Thornton House
Old Road
Thornton In Craven
SKIPTON
North Yorkshire
BD23 3TB
- Ffôn:
- 07515 745149
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window