Hanes ariannol THE SOUTH OF ENGLAND AGRICULTURAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 227033
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.28m | £844.62k | £1.92m | £2.29m | £2.34m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.40m | £980.83k | £1.52m | £1.96m | £2.20m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £130.47k | £86.28k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £31.18k | £16.04k | £19.74k | £22.73k | £20.60k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £961.04k | £409.77k | £641.49k | £35.00k | £926.81k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.15m | £227.12k | £1.11m | £1.29m | £1.36m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £18.09k | £8.23k | £8.39k | £13.88k | £23.74k | |
|
Incwm - Arall | £119.06k | £183.46k | £132.80k | £920.84k | £9.19k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.05m | £957.70k | £1.44m | £1.82m | £2.07m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £353.56k | £23.13k | £79.85k | £132.68k | £132.52k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.89k | £12.40k | £12.20k | £14.83k | £16.01k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £29.15k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £4.79k | £2.94k | £3.71k | £0 | £5.64k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.