ymddiriedolwyr THE SOUTH OF ENGLAND AGRICULTURAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 227033
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHARLES PETER BURGOYNE | Cadeirydd | 21 March 2013 |
|
|
||||
Julia Bridges | Ymddiriedolwr | 13 April 2023 |
|
|
||||
Ivan Julian Massow | Ymddiriedolwr | 12 October 2021 |
|
|
||||
Alan Smith | Ymddiriedolwr | 14 January 2021 |
|
|
||||
James Joseph Allen | Ymddiriedolwr | 02 June 2020 |
|
|
||||
Jennifer McElhinney | Ymddiriedolwr | 04 April 2019 |
|
|
||||
MICHAEL RICHARD MARTIN | Ymddiriedolwr | 14 April 2016 |
|
|
||||
MANDY MAY THOMAS-ATKIN | Ymddiriedolwr | 24 March 2016 |
|
|
||||
Thomas Henry Gribble | Ymddiriedolwr | 24 March 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.