ymddiriedolwyr THE ELIZABETH CASSON TRUST
Rhif yr elusen: 227166
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (12 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adetokunbo Odutayo | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||
Sharon Louise Tuppeny | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Dr Rebecca Emily Khanna | Ymddiriedolwr | 18 October 2022 |
|
|||||
Dr Malabika Ghosh | Ymddiriedolwr | 13 October 2021 |
|
|
||||
Caroline Lane | Ymddiriedolwr | 13 October 2021 |
|
|
||||
Edward Olaniyi Vera-Cruz | Ymddiriedolwr | 13 October 2021 |
|
|
||||
Professor Jane Melton | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||
Professor Avril Elizabeth Roberta Drummond | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||
Vaughan Griffiths | Ymddiriedolwr | 20 November 2019 |
|
|
||||
Catherine Bennett | Ymddiriedolwr | 20 November 2019 |
|
|
||||
Denise Joan Christie | Ymddiriedolwr | 17 July 2019 |
|
|
||||
Naomi Eve Fletcher-Hankinson | Ymddiriedolwr | 21 November 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.