ymddiriedolwyr THE LEEDS SOCIETY FOR DEAF AND BLIND PEOPLE
Rhif yr elusen: 227169
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JASON HIXON | Cadeirydd | 13 February 2013 |
|
|
||||||
Alison Spear | Ymddiriedolwr | 21 November 2019 |
|
|
||||||
Donna Burrows | Ymddiriedolwr | 21 November 2019 |
|
|
||||||
Hashim Mahmood | Ymddiriedolwr | 21 November 2019 |
|
|
||||||
William Finney | Ymddiriedolwr | 15 November 2018 |
|
|
||||||
Sheila Foster | Ymddiriedolwr | 17 May 2018 |
|
|
||||||
Evindra Lorenzo Wickremaratne | Ymddiriedolwr | 09 January 2015 |
|
|
||||||
Christine Roche | Ymddiriedolwr | 07 January 2014 |
|
|
||||||
PAUL LANDEY | Ymddiriedolwr | 13 February 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.