Ymddiriedolwyr ROBERT HIBBERT'S ALMSHOUSE CHARITY
Rhif yr elusen: 227358

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD DOGGRELL | Ymddiriedolwr | 25 February 2025 |
|
|
||||
LOUISE BARTH | Ymddiriedolwr | 15 February 2025 |
|
|
||||
HELEN THOMPSON | Ymddiriedolwr | 12 February 2025 |
|
|
||||
Jean Hoar | Ymddiriedolwr | 31 October 2018 |
|
|
||||
Dr Delyth Roberts | Ymddiriedolwr | 08 March 2017 |
|
|
||||
Alec Coulson | Ymddiriedolwr | 16 November 2016 |
|
|
||||
Catherine Nulty | Ymddiriedolwr | 07 May 2015 |
|
|
||||
MARY BAILEY SRN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.