Hanes ariannol THE NORTHERN COUNTIES HORSES AND SMALLER ANIMALS PROTECTION SOCIETY

Rhif yr elusen: 227361
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £522.88k £274.68k £333.75k £386.73k £508.40k
Cyfanswm gwariant £271.92k £275.17k £285.43k £311.29k £408.11k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £464.76k N/A N/A N/A £444.45k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £57.30k N/A N/A N/A £40.10k
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 N/A N/A N/A £0
Incwm - Gwaddolion £0 N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad £815 N/A N/A N/A £23.85k
Incwm - Arall £0 N/A N/A N/A £0
Incwm - Cymynroddion £291.96k N/A N/A N/A £172.13k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £271.92k N/A N/A N/A £337.72k
Gwariant - Ar godi arian £0 N/A N/A N/A £0
Gwariant - Llywodraethu £6.36k N/A N/A N/A £6.26k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A N/A N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A N/A N/A £0
Gwariant - Arall £0 N/A N/A N/A £70.39k