BILLINGHAM PHYSICALLY HANDICAPPED CLUB

Rhif yr elusen: 227441
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

In order to generat sustainable finances the Club decided to lease their premises to a Child Care Nursery (TummyTicklers). Club members continue to hold a weekly meeting in the club premises each Thursday evening where they can socialize, have coffee, play bingo and hold raffles etc. Members have been able to enjoy more outings to the theatre, and dine out at various restaurants.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2021

Cyfanswm incwm: £10,093
Cyfanswm gwariant: £15,660

Codi arian

Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Anabledd
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Stockton-on-tees

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 22 Tachwedd 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1109792 DAISY CHAIN PROJECT TEESSIDE
  • 14 Tachwedd 1963: Cofrestrwyd
  • 22 Tachwedd 2021: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2017 31/08/2018 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021
Cyfanswm Incwm Gros £13.79k £11.10k £11.98k £12.13k £10.09k
Cyfanswm gwariant £27.13k £17.78k £11.99k £11.00k £15.66k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 22 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 22 Hydref 2021 114 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2019 22 Hydref 2021 479 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2019 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2018 22 Hydref 2021 845 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2018 Not Required