Dogfen lywodraethu HOLLIS'S HOSPITAL
Rhif yr elusen: 227469
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (2 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CHANCERY SCHEME OF 14 NOVEMBER 1955 AND SCHEMES OF THE 8 NOVEMBER 1965, 15 MAY 1974 AND 6 AUGUST 2009
Gwrthrychau elusennol
1 GRANTS TO MINISTERS OF NOMINATED NON-CONFORMIST CHAPELS IN SHEFFIELD, ROTHERHAM AND DONCASTER. (FOR FULLER DETAILS SEE CLAUSE 30 OF SCHEME 8TH NOVEMBER 1965). 2 ALMSHOUSES FOR POOR SINGLE MEN OR WOMEN (WITH A PREFERENCE FOR WIDOWS) OF GOOD CHARACTER. 3 WEEKLY PENSIONS TO POOR SINGLE PERSONS OF GOOD CHARACTER RESIDENT IN THE CITY OF SHEFFIELD FOR AT LEAST TWO YEARS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
CITIES OF SHEFFIELD,ROTHERHAM AND DONCASTER
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.