ymddiriedolwyr HOLLIS'S HOSPITAL
Rhif yr elusen: 227469
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (2 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID NORBURY SHOESMITH | Cadeirydd | 10 October 2006 |
|
|
||||
JONATHAN HOWARD ROBINSON | Ymddiriedolwr | 21 October 2021 |
|
|||||
Neil Codrington | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
CAROLINE LOUISE MOORE | Ymddiriedolwr | 17 October 2019 |
|
|
||||
Jill Susan Codrington | Ymddiriedolwr | 09 May 2019 |
|
|
||||
ELAINE SHOESMITH | Ymddiriedolwr | 09 May 2017 |
|
|
||||
Elizabeth McHugh | Ymddiriedolwr | 11 October 2016 |
|
|
||||
Anne Patricia Wiggins | Ymddiriedolwr | 09 October 2013 |
|
|
||||
WARWICK MARTEN AIDAN MOORE | Ymddiriedolwr | 11 May 2004 |
|
|
||||
MAUREEN ALICIA NEILL MBE JP | Ymddiriedolwr | 26 October 1971 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.