Hanes ariannol CHABAD LUBAVITCH UK
Rhif yr elusen: 227638
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.79m | £5.22m | £5.33m | £6.02m | £5.71m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.56m | £5.48m | £5.41m | £5.55m | £5.73m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £1.24m | £657.61k | £703.08k | £837.48k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.34m | £1.24m | £353.92k | £376.53k | £159.93k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.28m | £2.51m | £2.83m | £3.33m | £3.25m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £383.62k | £245.71k | £58.89k | £39.01k | £40.71k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.12m | £2.45m | £2.14m | £2.35m | £2.15m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £18.51k | £10.01k | £43.07k | £45.25k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £298.04k | £251.45k | £224.34k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £58.01k | £187.49k | £233.51k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.30m | £5.33m | £5.31m | £5.50m | £5.72m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £258.55k | £151.92k | £102.94k | £52.50k | £13.26k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £44.80k | £20.00k | £57.13k | £27.16k | £61.97k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.