THE WHITE EAGLE LODGE CHARITIES

Rhif yr elusen: 227654
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To make ready and available the White Eagle Teachings to those who seek them and to provide for the study, teaching and expression of the Teachings in all suitable forms. To offer a path of spiritual service and unfoldment based on the Teachings, including the provision of healing and the study of meditation and astrology. The provision of services, talks, spiritual retreats and courses.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £0
Cyfanswm gwariant: £0

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Gogledd Iwerddon
  • Ireland
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 07 Mawrth 1966: Cofrestrwyd
  • 23 Tachwedd 1995: Tynnwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • THE WHITE EAGLE LODGE (Enw gwaith)
  • THE WHITE EAGLE PUBLISHING TRUST (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Catherine Sylvia Nelson Ymddiriedolwr 03 March 2025
THE WHITE EAGLE LODGE
Derbyniwyd: Ar amser
Catherine Anne Wardman Ymddiriedolwr 06 November 2024
THE WHITE EAGLE LODGE
Derbyniwyd: Ar amser
Beatrice Hansen Ymddiriedolwr 01 July 2024
THE WHITE EAGLE LODGE
Derbyniwyd: Ar amser
Beckett David Fish Ymddiriedolwr 01 February 2020
THE WHITE EAGLE LODGE
Derbyniwyd: Ar amser
Annette Jill Wilday Ms Ymddiriedolwr 06 July 2018
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/04/2020 01/04/2021 01/04/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm gwariant £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 22 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 24 Rhagfyr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 01 Ebrill 2022 27 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 01 Ebrill 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 01 Ebrill 2021 16 Awst 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 01 Ebrill 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 01 Ebrill 2020 12 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 01 Ebrill 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
DEEDS OF 12 MARCH 1953 AND 12 MARCH 1948
Gwrthrychau elusennol
FOR CHARITABLE RELIGIOUS TRUSTS FOR THE PURPOSES OF WHITE EAGLE LODGE
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 07 Mawrth 1966 : Cofrestrwyd
  • 23 Tachwedd 1995 : Tynnwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
NEWLANDS
BREWELLS LANE
LISS
HAMPSHIRE
GU33 7HY
Ffôn:
01730893300