RELATE NORTH AND SOUTH WEST SUSSEX MARRIAGE GUIDANCE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2006
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Dwyrain Sussex
- Gorllewin Sussex
Llywodraethu
- 25 Ebrill 2007: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1115012 Relationships Sussex
- 27 Ebrill 1964: Cofrestrwyd
- 25 Ebrill 2007: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
- RELATE - NORTH & SOUTH WEST SUSSEX (Enw gwaith)
- RELATE NORTH SUSSEX MARRIAGE GUIDANCE (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/03/2005 | 31/03/2006 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £225.24k | £220.83k | £244.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £217.50k | £219.96k | £225.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | 17 Tachwedd 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | 04 Rhagfyr 2006 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2005 | 19 Hydref 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2005 | 29 Gorffennaf 2005 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2004 | 13 Hydref 2004 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2004 | 25 Chwefror 2005 | 25 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 9TH JUNE 1982 AMENDED 22ND MAY 1989 AND AS AMENDED 3RD MARCH 1998.
Gwrthrychau elusennol
(A) TO EDUCATE THE PUBLIC CONCERNING THE INSTITUTION OF MARRIAGE WITH PARTICULAR REFERENCE TO EMOTIONAL. PHYSICAL AND SEXUAL RELATIONSHIPS AND WITH A VIEW TO DEVELOPING PERSONAL RESPONSIBILITIES AND ENRICHING LIFE. (B) TO PROMOTE RESEARCH INTO ALL ASPECTS OF MARRIED LIFE AND TO PUBLISH THE RESULTS OF ALL SUCH RESEARCH. (C) TO SAFEGUARD AND PROTECT THE GOOD HEALTH BOTH MENTAL AND PHYSICAL OF ADULTS AND CHILDREN AND TO PREVENT POVERTY, HARDSHIP AND DISTRESS CAUSED BY THE BREAK-UP OF THE MARRIAGE.
Maes buddion
CRAWLEY, EAST GRINSTEAD, HORSHAM, CHICHESTER AND SURROUNDING DISTRICTS.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window