Hanes ariannol BODLE STREET GREEN VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 227875
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (72 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.42k | £19.83k | £19.16k | £10.37k | £15.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.14k | £17.95k | £16.36k | £11.58k | £18.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £300 | N/A | £10.90k | £3.22k | £1.15k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.