Hanes ariannol THE DARLINGTON SOCIETY FOR THE BLIND AND VISUALLY IMPAIRED

Rhif yr elusen: 227903
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010
Cyfanswm Incwm Gros £8.96k £1.24k £531 £879 £523
Cyfanswm gwariant £12.71k £4.19k £4.19k £4.79k £4.31k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A