SHIPLEY BAPTIST CHAPEL

Rhif yr elusen: 227924
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Religious activities

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2023

Cyfanswm incwm: £57,409
Cyfanswm gwariant: £58,745

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Bradford

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 07 Medi 1965: Cofrestrwyd
  • 06 Mawrth 2001: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U GWARIO (S.75))
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Iain Buglass Ymddiriedolwr 01 January 2021
Dim ar gofnod
Barbara Binder Ymddiriedolwr 01 January 2021
Dim ar gofnod
Caroline Marie Whitehouse Ymddiriedolwr 01 January 2019
Dim ar gofnod
Katherine Ann Jones Ymddiriedolwr 01 January 2019
Dim ar gofnod
The Revd Dr Keith Grant Jones Ymddiriedolwr 01 January 2019
THE BAPTIST HISTORICAL SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
LUTHER KING HOUSE EDUCATIONAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Martin Charles Butterworth Ymddiriedolwr 01 January 2016
OPERATION AGRI
Derbyniwyd: Ar amser
STEVEN MICHAEL WALSHAW Ymddiriedolwr 01 January 2016
Dim ar gofnod
Yvonne Lynne Froud Ymddiriedolwr 01 January 2014
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/11/2019 30/11/2020 30/11/2021 30/11/2022 30/11/2023
Cyfanswm Incwm Gros £47.80k £47.80k £36.59k £51.99k £57.41k
Cyfanswm gwariant £48.82k £48.82k £35.31k £57.83k £58.75k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £1.50k £3.74k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Tachwedd 2023 29 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Tachwedd 2023 30 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Tachwedd 2022 01 Hydref 2023 1 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Tachwedd 2022 01 Hydref 2023 1 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Tachwedd 2021 25 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Tachwedd 2021 26 Medi 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Tachwedd 2020 27 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Tachwedd 2020 27 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Tachwedd 2019 18 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Tachwedd 2019 18 Medi 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
WILL PROVED ON 23 FEBRUARY 1942.AS AMENDED ON 20 SEPTEMBER 2000 BY A RESOLUTION PASSED UNDER THE PROVISIONS OF SECTION 75 OF THE CHARITIES ACT 1993.
Gwrthrychau elusennol
INCOME FOR GENERAL CHURCH PURPOSES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 07 Medi 1965 : Cofrestrwyd
  • 06 Mawrth 2001 : Tynnwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
34 SOMERSET AVENUE
BAILDON
SHIPLEY
BD17 5LS
Ffôn:
01274592704