Hanes ariannol CONGREGATION OF THE SISTERS OF CHARITY OF ST LOUIS

Rhif yr elusen: 227929
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014
Cyfanswm Incwm Gros £240.07k £235.93k £227.34k £208.08k £211.26k
Cyfanswm gwariant £238.76k £222.38k £218.95k £173.75k £411.10k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A