ALMSHOUSE AND PENSION CHARITY OF JULIA NORRIS
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
ACCOMMODATION SUPPLIED TO CONFORM WITH THE PROVISIONS OF THE SCHEME OF THIS CHARITY.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2015
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Llety/tai
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
- 21 Tachwedd 2016: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1165904 THE JULIA NORRIS TRUST
- 03 Hydref 1963: Cofrestrwyd
- 21 Tachwedd 2016: Tynnwyd (WEDI UNO)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.32k | £12.49k | £13.35k | £15.72k | £19.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.27k | £4.31k | £23.50k | £22.39k | £18.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2015 | 12 Mai 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2015 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2014 | 21 Ebrill 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2014 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2013 | 02 Mai 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2013 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2012 | 28 Ebrill 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2012 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 2 JUNE 1983 AND ORDER DATED 23 NOVEMBER 2006 AMENDED ON 11 DECEMBER 2006
Gwrthrychau elusennol
PROVISION AND MAINTENANCE OF OUR ALMSHOUSES FOR POOR PERSONS OF GOOD CHARACTER, IN COMMUNION WITH THE CHURCH OF ENGLAND AND WHO HAVE NOT FOR THREE YEARS PRECEEDING THE TIME OF THEIR APPOINTMENT BEEN IN RECEIPT OF PAROCHIAL RELIEF, AND WHO FROM AGE, ILL-HEALTH, ACCIDENT OR INFIRMITY, ARE WHOLLY, OR IN PART UNABLE TO MAINTAIN THEMSELVES BY THEIR OWN EXERTIONS (FOR FURTHER DETAILS SEE SCHEME)
Maes buddion
LITTLE GRANSDEN AND DISTRICT
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window