Ymddiriedolwyr JAMES MUSGRAVE'S CHARITY

Rhif yr elusen: 227950
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
John Jefferies Ymddiriedolwr 06 July 2024
Dim ar gofnod
Professor Nicholas Wareham Ymddiriedolwr 09 November 2022
Dim ar gofnod
Rev Rachel Elizabeth Blanchflower Ymddiriedolwr 01 June 2019
Dim ar gofnod
TOM HIPWELL Ymddiriedolwr 12 October 2017
Dim ar gofnod
Helen Jackson Ymddiriedolwr 17 January 2014
Dim ar gofnod