NEWBIGGIN BY THE SEA WOMEN'S INSTITUTE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To enable women who are interested in issues associated with rural life including arts, crafts and sciences to improve and develope conditions of rural life, to advance their education and citizenship in public questions both national and international, in music, drama and other cultural subjects.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 28 February 2022
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Northumberland
Llywodraethu
- 19 Medi 1963: Cofrestrwyd
- WOODHORN AND NEWBIGGIN WOMEN'S INSTITUTE (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gladys Campbell | Ymddiriedolwr | 30 December 2022 |
|
|
||||
Karen Carr | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|
||||
Margaret Rose Edwards | Ymddiriedolwr | 18 July 2022 |
|
|
||||
Margaret Parnaby | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.10k | £8.10k | £8.29k | £20.61k | £4.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.02k | £7.82k | £9.60k | £4.16k | £15.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £20.20k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 124 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 124 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 491 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 491 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 28 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 22 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 07 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 15 JUNE 1937. MODEL CONSTITUTION AND RULES (ALREADY LODGED) AS AMENDED 04 APRIL 2005
Gwrthrychau elusennol
TO IMPROVE AND DEVELOP CONDITIONS OF RURAL LIFE IN ACCORDANCE WITH THE CONSTITUTION AND RULES OF THE WOMEN'S INSTITUTE.
Maes buddion
NEWBIGGIN AND DISTRICT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Womens Institute Hall
Long Park
NEWBIGGIN-BY-THE-SEA
Northumberland
NE64 6PN
- Ffôn:
- 07484 858168
- E-bost:
- newbigginwi@outlook.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window