Hanes ariannol THE SISTERS OF THE DIVINE SAVIOUR

Rhif yr elusen: 228082
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 04/09/2017
Cyfanswm Incwm Gros £70.70k £68.03k £63.84k £67.53k £41.26k
Cyfanswm gwariant £116.12k £100.43k £99.88k £117.43k £969.27k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0