Ymddiriedolwyr TAPLOW AND HITCHAM WOMEN'S INSTITUTE (BUCKS FEDERATION OF WOMEN'S INSTITUTES)
Rhif yr elusen: 228130

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linda Main | Cadeirydd | 01 November 2019 |
|
|||||
Nadine Wilkinson | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Katherine Jane Jones | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Kathleen Styles | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Christine Smith | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Patricia Smith | Ymddiriedolwr | 05 July 2022 |
|
|
||||
Patricia Taylor | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
||||
Elizabeth Grover | Ymddiriedolwr | 01 October 2012 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.