THE MARGARET COLLINS CHARITY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Makes small grants to individuals at Christmas time in the City of Chester.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2017
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer
Llywodraethu
- 02 Gorffennaf 1963: Cofrestrwyd
- 10 Ionawr 2019: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £93 | £93 | £2.78k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £190 | £100 | £0 | £180 | £90 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 11 Rhagfyr 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | 16 Rhagfyr 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | 17 Rhagfyr 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
WILL DATED 22 DECEMBER 1924
Gwrthrychau elusennol
BENEFIT OF POOR AND DESERVING WIDOWS AND SPINSTERS OVER THE AGE OF FIFTY AND POOR AND DESERVING MEN OVER THE AGE OF SIXTY RESIDENT IN THE CITY OF CHESTER.
Maes buddion
CITY OF CHESTER
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window