Ymddiriedolwyr GREAT AYTON(YORKS)-WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 228275

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (8 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTINE CORAL DAWSON | Cadeirydd |
|
|
|||||
Beryl Ann Frank | Ymddiriedolwr | 03 June 2024 |
|
|
||||
Judith Ariadne Bacon | Ymddiriedolwr | 04 January 2024 |
|
|
||||
Allison Elizabeth Hall | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
Joan Yurkwich | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Rosemary Ann Readman | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Marie Kilgallon | Ymddiriedolwr | 13 November 2019 |
|
|
||||
Beryl Robinson | Ymddiriedolwr | 13 November 2019 |
|
|
||||
Lillian Roberts | Ymddiriedolwr | 08 November 2017 |
|
|
||||
Jean Margaret Duffey | Ymddiriedolwr | 12 January 1982 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.