ymddiriedolwyr LOVERSAL WOMENS INSTITUTE
Rhif yr elusen: 228284
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzanne Hodge | Cadeirydd | 15 November 2021 |
|
|
||||
DEBORAH MARY WHITELEY | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||
DEBORAH ANN THOMPSON | Ymddiriedolwr | 15 November 2021 |
|
|
||||
ANN MARY QUICK | Ymddiriedolwr | 15 November 2021 |
|
|
||||
Marilyn Wendy Scurrell | Ymddiriedolwr | 18 November 2019 |
|
|
||||
JANET AUDREY THREADGOLD | Ymddiriedolwr | 17 November 2018 |
|
|
||||
CHRISTINE MARY ROBINSON | Ymddiriedolwr | 21 November 2016 |
|
|
||||
JANE OLIVE FINN | Ymddiriedolwr | 17 November 2014 |
|
|
||||
ANN JONES | Ymddiriedolwr | 13 May 2012 |
|
|
||||
PAT WALKER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
TERESA MARY ROBINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS FRANCES WRIGHT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.