Dogfen lywodraethu COLCHESTER CATALYST CHARITY
Rhif yr elusen: 228352
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 7/8/1959, AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS OF 26/11/1962, 29/7/1963, 4/4/1976, 30/11/1981 AND 21/9/1989
Gwrthrychau elusennol
THE EXCLUSIVELY CHARITABLE OBJECT FOR WHICH THE ASSOCIATION IS ESTABLISHED IS THE RELIEF AT OR IN THE NEIGHBOURHOOD OF COLCHESTER IN THE COUNTY OF ESSEX OF THE SICK OR SUFFERING
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
COLCHESTER AND DISTRICT
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.