ymddiriedolwyr WILLIAM KENDALL'S CHARITY (WAX CHANDLERS COMPANY)
Rhif yr elusen: 228361
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
andrew blaxland | Ymddiriedolwr | 03 August 2023 |
|
|||||||||
Constantina Firth | Ymddiriedolwr | 03 August 2023 |
|
|
||||||||
Frank Cselik | Ymddiriedolwr | 02 August 2023 |
|
|||||||||
Robert McLean | Ymddiriedolwr | 04 August 2022 |
|
|
||||||||
Anthony Charles Ward | Ymddiriedolwr | 05 August 2021 |
|
|||||||||
Haydn Cole | Ymddiriedolwr | 05 August 2021 |
|
|||||||||
TIMOTHY MAILE | Ymddiriedolwr | 01 August 2019 |
|
|
||||||||
margaret ginman | Ymddiriedolwr | 02 August 2018 |
|
|||||||||
Jonathan Simpson | Ymddiriedolwr | 02 August 2018 |
|
|||||||||
Robert Holland | Ymddiriedolwr | 03 August 2017 |
|
|||||||||
Ian Appleton | Ymddiriedolwr | 04 August 2016 |
|
|||||||||
Lynda Marston- Weston | Ymddiriedolwr | 06 August 2015 |
|
|||||||||
Anthony Bickmore | Ymddiriedolwr | 06 August 2014 |
|
|||||||||
Susan Green | Ymddiriedolwr | 13 September 2012 |
|
|||||||||
Dame FIONA WOOLF | Ymddiriedolwr | 29 June 2011 |
|
|||||||||
JOAN BEAVINGTON | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
ARTHUR DAVEY FCA | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
Peter Tompkins | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
JOHN KEITH SLEEMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.