Ymddiriedolwyr BLACKFRIARS ARTS CENTRE LIMITED
Rhif yr elusen: 228391

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERT CHRISTOPHER BARCLAY | Cadeirydd | 19 September 2013 |
|
|
||||
Daniel Poulson | Ymddiriedolwr | 25 September 2024 |
|
|
||||
Dr Stuart Bull | Ymddiriedolwr | 25 September 2024 |
|
|
||||
Rachel Rowett | Ymddiriedolwr | 25 September 2024 |
|
|
||||
Martin Cooke | Ymddiriedolwr | 25 September 2024 |
|
|
||||
Jocelyn Lawman | Ymddiriedolwr | 13 October 2021 |
|
|
||||
Annette Jeanette Stewart | Ymddiriedolwr | 23 September 2020 |
|
|||||
Adrian Philip Reed | Ymddiriedolwr | 23 September 2020 |
|
|
||||
DAVID GRANT | Ymddiriedolwr | 19 September 2013 |
|
|
||||
JOHN MICHAEL JACKSON | Ymddiriedolwr | 30 August 2013 |
|
|
||||
PAUL BRIAN GIBSON | Ymddiriedolwr | 30 August 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.