THE FRIENDS OF THE STAMFORD HOSPITALS

Rhif yr elusen: 228480
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

RAISING FUNDS, FOR EXAMPLE BY BOOK SALES IN THE OUTPATIENT DEPARTMENT AND EVENTS SUCH AS THE CHRISTMAS QUIZ AND SANTA FUN RUN. WE WORK TO ARTICULATE LOCAL VIEWS ON THE IMPORTANCE OF THE HOSPITAL TO LOCAL PEOPLE. THE COMMITTEE MEETS REGULARILY TO RECEIVE AND DECIDE ON REQUESTS FOR THE USE OF OUR FUNDS.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £6,472
Cyfanswm gwariant: £14,613

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Cyllid Arall
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Rutland
  • Swydd Gaergrawnt
  • Swydd Lincoln
  • Swydd Northampton

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 11 Rhagfyr 1963: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • The Friends of Stamford Hospital (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Michael Lumb Ymddiriedolwr 22 March 2023
Dim ar gofnod
Dr Anne Banner Ymddiriedolwr 25 April 2022
Dim ar gofnod
Marion Pitt Ymddiriedolwr 01 April 2019
BEQUEST OF HARRY SKELLS
Derbyniwyd: Ar amser
Jonathan William Morris Jones Ymddiriedolwr 29 November 2017
THE BRITISH SOCIETY FOR SURGERY OF THE HAND
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Vivien Jane Mitchell Ymddiriedolwr 29 November 2017
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ALL SAINTS WITH ST JOHN THE BAPTIST STAMFORD
Derbyniwyd: Ar amser
THOMAS TRUESDALE'S HOSPITAL
Derbyniwyd: Ar amser
STAMFORD MUNICIPAL ALMSHOUSE CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
PATRICIA MONICA MASON Ymddiriedolwr 29 November 2017
Dim ar gofnod
Fiona Christina Ruddick Ymddiriedolwr 29 November 2017
Dim ar gofnod
David Robert Baxter Ymddiriedolwr 29 November 2017
Dim ar gofnod
Douglas Matthew Ymddiriedolwr 05 April 2017
Dim ar gofnod
KAY HIRCOCK Ymddiriedolwr 22 June 2011
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £6.48k £6.43k £6.31k £6.23k £6.47k
Cyfanswm gwariant £18.09k £4.25k £2.01k £1.90k £14.61k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 06 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 26 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 19 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 09 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 02 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
9 Haddon Road
STAMFORD
Lincolnshire
PE9 2UW
Ffôn:
01780 763333