Hanes ariannol COVENTRY CHURCH (MUNICIPAL) CHARITIES
Rhif yr elusen: 228486
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.19m | £1.17m | £1.21m | £1.18m | £1.53m | |
|
Cyfanswm gwariant | £842.47k | £701.82k | £849.58k | £928.02k | £1.09m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £393.75k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £540.49k | £503.60k | £429.58k | £79.47k | £348.21k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £643.14k | £656.09k | £776.21k | £1.10m | £1.13m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.94k | £3.47k | £129 | £71 | £2.53k | |
|
Incwm - Arall | £6.36k | £7.47k | £4.52k | £3.81k | £49.48k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £831.81k | £691.09k | £759.99k | £833.36k | £925.39k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.34k | £2.39k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £28.94k | £34.14k | £37.18k | £35.90k | £37.27k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £22.58k | £15.12k | £10.15k | £15.52k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £2.34k | £2.39k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £8.32k | £8.35k | £89.58k | £94.66k | £159.88k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.