LOUISA POWELL'S ALMSHOUSE CHARITY

Rhif yr elusen: 228524
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The provision of housing accommodation for beneficiaries and charitable purposes for the benefit of the residents.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024

Cyfanswm incwm: £20,568
Cyfanswm gwariant: £15,825

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Llety/tai
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Amwythig

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 11 Mawrth 1964: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
ALISON CUNDALL Cadeirydd 01 July 2024
HOSYER-FOXE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
ELIZABETH MASSEY'S ALMSHOUSE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
SIR JOB CHARLTON'S HOSPITAL
Derbyniwyd: Ar amser
Jean Jarvis MBE Ymddiriedolwr 01 July 2024
SIR JOB CHARLTON'S HOSPITAL
Derbyniwyd: Ar amser
ELIZABETH MASSEY'S ALMSHOUSE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
HOSYER-FOXE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Hilary Delaney Hall Ymddiriedolwr 01 July 2024
SIR JOB CHARLTON'S HOSPITAL
Derbyniwyd: Ar amser
ELIZABETH MASSEY'S ALMSHOUSE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
HOSYER-FOXE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Tim Gill Ymddiriedolwr 01 July 2024
SIR JOB CHARLTON'S HOSPITAL
Derbyniwyd: Ar amser
ELIZABETH MASSEY'S ALMSHOUSE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
HOSYER-FOXE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Juliet Diamond Ymddiriedolwr 01 July 2024
SIR JOB CHARLTON'S HOSPITAL
Derbyniwyd: Ar amser
ELIZABETH MASSEY'S ALMSHOUSE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
MARK PAINTER Ymddiriedolwr 01 July 2024
SIR JOB CHARLTON'S HOSPITAL
Derbyniwyd: Ar amser
ELIZABETH MASSEY'S ALMSHOUSE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
HOSYER-FOXE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Imogen Liddle Ymddiriedolwr 01 July 2024
HOSYER-FOXE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
SIR JOB CHARLTON'S HOSPITAL
Derbyniwyd: Ar amser
ELIZABETH MASSEY'S ALMSHOUSE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Thomas O'Boyle Ymddiriedolwr 01 July 2014
HOSYER-FOXE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
ELIZABETH MASSEY'S ALMSHOUSE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
SIR JOB CHARLTON'S HOSPITAL
Derbyniwyd: Ar amser
Rev John Beesley Ymddiriedolwr 08 October 2012
Dim ar gofnod
Nicholas Holcombe Ymddiriedolwr 18 April 2012
HOSYER-FOXE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
SIR JOB CHARLTON'S HOSPITAL
Derbyniwyd: Ar amser
ELIZABETH MASSEY'S ALMSHOUSE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
PETER WILLIAMS Ymddiriedolwr
ELIZABETH MASSEY'S ALMSHOUSE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
SIR JOB CHARLTON'S HOSPITAL
Derbyniwyd: Ar amser
HOSYER-FOXE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £19.52k £14.99k £38.14k £29.85k £20.57k
Cyfanswm gwariant £8.66k £8.66k £45.13k £42.48k £15.83k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 29 Chwefror 2024 27 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 29 Chwefror 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2023 05 Ionawr 2024 8 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2023 05 Ionawr 2024 8 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2022 10 Tachwedd 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2022 10 Tachwedd 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2021 20 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 29 Chwefror 2020 19 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 29 Chwefror 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
2 JOCKEY FIELD
LUDLOW
SY8 1PU
Ffôn:
01584874661
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael