Hanes ariannol ROYAL ANTEDILUVIAN ORDER OF BUFFALOES GRAND COUNCIL CONVALESCENT FUND
Rhif yr elusen: 228545
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 10/09/2014 | 10/09/2015 | 10/09/2016 | 10/09/2017 | 10/09/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £46.37k | £46.04k | £38.42k | £36.89k | £43.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £39.74k | £40.17k | £31.44k | £32.90k | £40.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.